今天给各位分享郑和平的知识,其中也会对郑和平政协进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
郑和平的履历
1986.09-1990.07 成都科技大学化学工程系学生
1990.07-1992.01成都科技大学任教
1992.01-1994.12 四川省化工厅工作
1994.12-1999.04 四川省化工厅工作、《中国化工报》四川记者站副站长(1994.09-1997.07四川联合大学化工学院学习,获硕士学位)
1999.04-2000.10 四川化工机械厂副厂长、《中国化工报》四川记者站副站长
2000.10-2001.03 四川化工机械厂副厂长、四川化工控股(集团)公司办公室负责人、《中国化工报》四川记者站副站长
2001.03-2002.12 四川化工控股(集团)公司董事会秘书(正处级)兼办公室副主任(主持工作)、《中国化工报》四川记者站副长(其间:2002.01-2002.12挂职任大英县副县长)
2002.12-2003.12 遂宁市计委主任、党组书记(2001.06-2003.06四川大学经济学专业学习,获博士学位)
2003.12-2004.04 大英县委副书记(2003.11-2004.03美国波士顿大学和明尼苏达大学学习)
2004.04-2006.04 大英县委副书记、县长(其间:2005.09-2005.11四川省委党校中青班学习)(2003.09-2005.03西南财经大学博士后流动站泸天化工作站博士后)
2006.04-2006.10 大英县委书记、县人大常委会主任
2006.10-2007.01 成都市政府副秘书长(正局级)、市投促委常务副主任
2007.01-2007.05 成都市政府副秘书长(正局级)、市投促委常务副主任、党组副书记
2007.05-2007.12 成都市政府副秘书长(正局级)、市投促委常务副主任、党组副书记、成都投促中心主任
2007.12-2008.09 成都市政府副秘书长(其间:2008.04-2008.09抽调省委藏区工作组驻理塘县工作组副组长)
2008.09-2011.09 邛崃市委书记
2011.09-2011.10 南充市委常委、市人民政府党组副书记
2011.10- 南充市委常委、市人民政府副市长、党组副书记
郑和平的介绍
郑和平,来自湖南省宁远县,是一单位的负责人。他比毛泽东主席小整整60岁。他不但脸型、走路姿势、神态与毛主席极为相似,而且他的身高和毛主席一样,都是1. 83米。在郑和平的右下颌也同样长有一个痣,只不过这个痣比毛主席的要平一点。
郑和平的个人简历
1971年11月—1978年5月,安阳第二制药厂从事会计工作,担任成本核算会计
1978年6月—2004年9月,濮阳市公路管理局从事会计工作,
2004年10月至今,任濮阳市公路管理局总会计师、党委委员。
关于郑和平和郑和平政协的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
还没有评论,来说两句吧...